ymddiriedolwyr THE ROTHERHAM HOSPICE TRUST
Rhif yr elusen: 700356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Slater | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|
||||
Stephen Williams | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Liam Buttery | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Garry McCord | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Cllr Rukhsana Ismail | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
James Locking | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Katie Haddad | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Karlie Thompson | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Nicholas Brushett | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Bruce Warner | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Julie Gill | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Dr Richard Francis Daly | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.