ymddiriedolwyr ST AGATHA'S FUND
Rhif yr elusen: 700386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ian Humphrey Owers | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Annette Elizabeth Morris | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Paul D'Silva | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|||||
Tracey Leigh | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
Rosa Wild | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|
||||
David Schofield | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|||||
SHEILA KENNEDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN MANBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MICHAEL BAYLEY DR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.