Hanes ariannol CTC KINGSHURST ACADEMY

Rhif yr elusen: 700390
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010
Cyfanswm Incwm Gros £8.36m £9.47m £10.64m £14.61m £18.84m
Cyfanswm gwariant £7.72m £9.01m £9.96m £12.72m £11.12m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £9.11k £7.13k £3.93k £1.65k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £7.88m £8.73m £81.58k £4.25k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £887.34k £1.24m £14.68m £18.75m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £252.69k £264.31k £147.65k £82.70k
Incwm - Arall N/A £448.87k £406.69k £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £988.35k £1.14m £12.38m £10.95m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £79.70k £106.65k £321.41k £123.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £18.70k £23.63k
Gwariant - Arall N/A £337.82k £387.37k £0 £0