Hanes ariannol WOMEN'S CENTRE
Rhif yr elusen: 700446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.09k | £50.01k | £64.30k | £58.19k | £87.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.63k | £36.64k | £43.89k | £67.00k | £78.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £23.79k | £13.75k | N/A | £15.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.17k | £15.00k | £48.78k | £53.42k | £66.12k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.