WOMEN'S CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Chorley Women's Centre promotes the mental health and wellbeing of women in Chorley and surrounding areas. We provide a listening ear to drop in users, courses, information, self help groups, free counselling, and relaxation sessions.We are run by volunteers and open 2 days a week, and 1 day for DV Counselling Drop in users may go on to become volunteers and then on to the management committee.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £17,000 o 3 gontract(au) llywodraeth a £56,787 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 25 Mai 1989: Cofrestrwyd
- CHORLEY WOMEN'S CENTRE (Enw gwaith)
- THE CHORLEY WELL WOMEN CENTRE (Enw gwaith)
- WOMENS CENTRE (Enw gwaith)
- CHORLEY WELL WOMEN CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Slater | Cadeirydd | 20 July 2022 |
|
|
||||
Niamh Anya Foley | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Kate Carrington-Smith | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Emma Simpson | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Debbie Faulkner | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
JUDITH HAGGARTY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.01k | £64.30k | £58.19k | £87.26k | £109.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.64k | £43.89k | £67.00k | £78.46k | £80.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £23.79k | £13.75k | N/A | £15.00k | £17.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £48.78k | £53.42k | £66.12k | £56.79k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 15 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 15 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 SEPTEMBEG 1988
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH AND WELL BEING OF WOMET IN THE AREA OF CHORLEY AND DISTRICT.
Maes buddion
CHORLEY AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
55 Clifford Street
Chorley
PR7 1SE
- Ffôn:
- 01257265342
- E-bost:
- chorleywomenscentre@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window