Hanes ariannol FRIENDS AND NEIGHBOURS (THE SOUTH SEACROFT AND BROOKLANDS GOOD NEIGHBOURS SCHEME)
Rhif yr elusen: 700464
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.62k | £88.48k | £73.24k | £76.17k | £90.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.23k | £70.82k | £71.39k | £66.26k | £76.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £47.03k | £44.78k | £0 | £44.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £10.00k | £45.38k | £1.44k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.