Hanes ariannol ELFORD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 700473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.52k £20.77k £20.12k £28.44k £22.61k
Cyfanswm gwariant £29.99k £18.90k £25.26k £44.91k £39.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.67k £10.67k £5.00k N/A