Hanes ariannol COMMUNITY FOUNDATION SERVING TYNE & WEAR AND NORTHUMBERLAND
Rhif yr elusen: 700510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.44m | £7.76m | £9.45m | £9.41m | £7.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.23m | £8.12m | £8.50m | £10.00m | £9.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £888.76k | £775.44k | £693.63k | £965.29k | £649.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.41m | £7.70m | £8.48m | £4.49m | £3.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £33.53k | £8.50k | £2.00k | £0 | £4.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.83k | £52.30k | £54.46k | £39.33k | £42.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £3.36m | £4.93m | £3.78m | £1.32m | £874.49k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.31m | £2.30m | £1.93m | £1.84m | £2.16m | |
|
Incwm - Arall | £2.03m | £2.64m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.17m | £46.06k | £2.87m | £1.37k | £10.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.73m | £7.59m | £8.04m | £9.51m | £8.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £504.21k | £529.03k | £455.01k | £488.38k | £501.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.17k | £80.28k | £77.78k | £67.47k | £92.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.71m | £6.55m | £7.14m | £8.54m | £7.63m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £247.73k | £254.18k | £236.91k | £266.39k | £240.74k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.