THE BISHOP'S DEVELOPMENT FUND

Rhif yr elusen: 700588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To support locally based projects where mission is the keynote of church life. To encourage congregational growth, initiatives to attract and retain young people and community outreach projects. To support initiatives which encourage working across parish boundaries and environmental & "green" community issues. Including funding for gap year students or pastoral assistants.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £32,314
Cyfanswm gwariant: £75,336

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnsley
  • Calderdale
  • Dinas Wakefield
  • Doncaster
  • Kirklees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Awst 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • BISHOP'S CENTENARY FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Venerable Catherine Mary Thatcher Ymddiriedolwr 05 May 2024
SHAW POOR CLERGY ENDOWMENT AUGMENTATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Keith Andrew Victor Liddle Ymddiriedolwr 09 September 2022
Dim ar gofnod
The Venerable William Edward Braviner Ymddiriedolwr 17 May 2022
ANGLICAN PARISH CHURCHES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Matthew Ambler Ymddiriedolwr 12 May 2021
Dim ar gofnod
Rev Nicholas Baines Ymddiriedolwr 11 November 2019
Dim ar gofnod
ANGELA CHRISTINE BYRAM Ymddiriedolwr 28 February 2013
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS ELLAND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod
BRIAN PEARSON Ymddiriedolwr 03 October 2012
THORNHILL POOR'S ESTATE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Margaret Morton Ymddiriedolwr 03 October 2012
WAKEFIELD DIOCESAN FAMILY AND SOCIAL WELFARE COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.70k £32.13k £63.03k £33.53k £32.31k
Cyfanswm gwariant £48.02k £51.51k £63.68k £73.24k £75.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 01 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 01 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 16 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 16 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 26 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 26 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE BISHOP'S AREA OFFICE
Thornes Park Campus
Thornes Park
WAKEFIELD
WEST YORKSHIRE
WF2 8QZ
Ffôn:
01924250781
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael