GRIMSBY MULTIPLE SCLEROSIS THERAPY CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide HBO treatment for MS sufferers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 18 Awst 1989: Cofrestrwyd
- 06 Gorffennaf 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HUMBERSIDE AND NORTH LINCOLNSHIRE FRIENDS OF ARMS LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.32k | £11.63k | £14.04k | £12.52k | £6.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.02k | £18.07k | £15.14k | £14.86k | £14.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 16 Mai 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 06 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 28 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 28 Medi 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 19 Medi 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 19 Medi 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 APRIL 1988 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 4 APRIL 2006
Gwrthrychau elusennol
(1) TO AID AND IMPROVE FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE AREAS OF SCUNTHORPE,GRIMSBY, HULL AND THE COUNTY OF HUMBERSIDE OR SUCH OTHER PART OR PARTS OF THE UNITED KINGDOM, THE CONDITION OF THOSE SUFFERING FROM MULTIPLE SCLEROSIS BY ANY LAWFUL MEANS. (2) TO ASSIST ARMS (MULTIPLE SCLEROSIS RESEARCH) LTD IN PROMOTING (WHETHER OR NOT WITHIN THE AREA BENEFIT) ALL OR ANY OF ITS OBJECTS.
Maes buddion
SEE OBJECT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window