ymddiriedolwyr ASHGATE HOSPICECARE
Rhif yr elusen: 700636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Bailey | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Steven Brennan-Collis | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Lynn Andrews | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Kirstie Wilson | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Victoria Webb | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Dr Ruth Elizabeth Cooper | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Tim Robinson | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Kirsty McMillan | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Nigel Myhill | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
MALCOLM POPE | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.