ymddiriedolwyr SHEFFIELD WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 700638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Morton | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Dominic Tydeman-White | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Dew | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Mary Wilton | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Christopher Tomson | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Siobhan Laird | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Scott McKenzie Dr | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Sarah Blandy | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||
Helen Francis | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Ben Stone | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
James Hall | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Dr Stephen Campbell | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Kris Mackay | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.