ymddiriedolwyr WOODSEATS MUSICAL THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 700669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Hilda Newey | Cadeirydd | 08 September 2013 |
|
|
||||
Sean Samuel Walker | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Tracy Michelle Elliott | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Emily Alexandra Stewart | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Joan Ellis | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Rebecca Louise Jones | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Daniel Charles Powell | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
John Highfield | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.