Hanes ariannol AIGBURTH OPPORTUNITIES

Rhif yr elusen: 700705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £409.11k £228.09k £253.67k £288.02k £325.41k
Cyfanswm gwariant £381.93k £255.42k £250.81k £300.82k £333.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £67.99k N/A N/A N/A