Dogfen lywodraethu SALFORD LIFE LONG LEARNING (U3A)
Rhif yr elusen: 700706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 SEPTEMBER 1988 AS AMENDED 15 NOVEMBER 1991 AS AMENDED ON 20 JAN 2017 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 as amended on 17 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SALFORD AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.