Hanes ariannol THE SAMANTHA AND LUCY CHARITY (BARNSLEY)

Rhif yr elusen: 700722
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/10/2016 30/10/2017 30/10/2018 30/10/2019 30/10/2020
Cyfanswm Incwm Gros £1.58k £1.83k £2.85k £2.11k £2.11k
Cyfanswm gwariant £1.33k £1.46k £1.23k £1.07k £1.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A