ymddiriedolwyr NORTH STAFFS MIND
Rhif yr elusen: 700788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Phelan | Cadeirydd | 24 November 2021 |
|
|||||
Sarah Burns | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Stuart Fisher | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||
James ABERLEY | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||
Lynne Ingram | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||
Kishore Chandiramani | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Davies | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
||||
Dr Mark Poulson | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Susan Moffat | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
LINDA JANE HOLT | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
||||
NEIL JAMES DINGLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.