Hanes ariannol EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFOR, PWLLHELI/PWYLLGOR EISTEDDFOD GADEIRIOL, Y FFOR

Rhif yr elusen: 700828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.20k £819 £200 £1 £2.65k
Cyfanswm gwariant £3.30k £341 £0 £55 £2.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A