CROSBY RAVENSWORTH UNITED SCHOOLS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to administer and manage Crosby Ravensworth United Schools Foundation maintain charity owned properties consider and issue grants
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cumbria
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW STEPHEN CLEMENT | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
NICOLA SIMPSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
WENDY ADDISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILLIAN HEWITT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.67k | £16.79k | £16.98k | £16.70k | £17.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.76k | £6.82k | £5.37k | £10.50k | £4.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2024 | 253 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 20 JULY 1988
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A SCHOOL WHICH SHALL BE CONDUCTED AS A VOLUNTARY SCHOOL. TO APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN 1) ASSISTING THE GOVERNORS FOR THE TIME BEING OF THE SCHOOL TO DEFRAY THE COST OF MEETING THEIR OBLIGATIONS UNDER THE EDUCATION ACTS 1944 TO 1986. 2) A) PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION AT THE SCHOOL SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED BETWEEN THE GOVERNORS OF THE SCHOOL AND THE GOVERNORS. B) PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING AND RELIGIOUS INSTRUCTION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN FAITH) OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE ATTENDING, OR HAVE FOR NOT LESS THAN TWO YEARS AT ANY TIME ATTEND THE SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bank Head
Crosby Ravensworth
PENRITH
Cumbria
CA10 3JB
- Ffôn:
- 01931715243
- E-bost:
- dalriada1@sky.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window