Wolverhampton Voluntary and Community Action

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
INFRA-STRUCTURE AGENCY SUPPORTING THE NEEDS OF THE VOLUNTARY SECTOR WITHIN THE CITY OF WOLVERHAMPTON, INCLUDING ENCOURAGING COLLABORATIVE WORKING, SUPPORTING PEOPLE TO SPEAK OUT, AND SUPPORTING PEOPLE INTO VOLUNTEERING.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,598,684
Roddion a chymynroddion | £798 | |
Weithgareddau elusennol | £1.59m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £10.32k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,723,849
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.72m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £174,670 o 2 gontract(au) llywodraeth a £138,415 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.72m |
Pobl

35 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dudley
- Sandwell
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- W V S C (Enw blaenorol)
- WOLVERHAMPTON VOLUNTARY SECTOR COUNCIL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Place | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Daryl Chambers | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Dr Joshua Johnson | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Paul Derek Tulley | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Gurbax Kaur | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|||||
Simeon Greene | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Patricia Mary Kemp | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Anne-Marie Harrison | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
James Alexander Fox | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.32m | £3.57m | £3.05m | £2.59m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.24m | £3.33m | £3.01m | £3.00m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £230.33k | £177.91k | £759.03k | £423.29k | £174.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £99.14k | £54.56k | N/A | N/A | £138.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £962 | £79.84k | £380 | £3.53k | £798 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.31m | £3.48m | £3.04m | £2.58m | £1.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.68k | £5.94k | £3.22k | £3.75k | £10.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.24m | £3.33m | £3.01m | £3.00m | £1.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.32k | £7.50k | £7.50k | £7.50k | £8.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.51m | £1.47m | £1.26m | £1.34m | £358.67k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.00k | £2.25k | £1.50k | £750 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1 | £1 | £1 | £1 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.48m | £1.69m | £1.81m | £1.24m | £1.11m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £150.42k | £122.56k | £202.36k | £48.47k | £37.52k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/08/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/03/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/10/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/12/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 JUL 2014 as amended on 08 Jul 2014 as amended on 07 Feb 2019 as amended on 20 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY WITHIN THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT OF THE METROPOLITAN BOROUGH OF WOLVERHAMPTON AND SPECIFICALLY. (II) TO PROVIDE, OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID COMMUNITY. (III) TO PROVIDE FOR THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS. (IV) TO ADVANCE EDUCATION.
Maes buddion
THE METROPOLITAN BOROUGH OF WOLVERHAMPTON AND THE IMMEDIATE SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WVCA
PAYCARE HOUSE
GEORGE STREET
WOLVERHAMPTON
WV2 4DX
- Ffôn:
- 01902773761
- E-bost:
- info@wvca.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window