BANGLADESH WOMENS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of education and employment training facilities to women, provision of creche' facilities for mothers who attend the courses, organising employment and self emplyment related seminars and running a youth centre for young girls.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,625 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 1988: Cofrestrwyd
- BANGLADESH WOMENS EMPLOYMENT RESOURCE CENTRE (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rowshon Ara Malik | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Dr Eba Pasha | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
SHAHEEDA CHOWDHURY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MS KOLPANA BEGUM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALIKA BEGUM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TAHMINA ISLAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.98k | £68.82k | £60.19k | £51.46k | £45.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.78k | £65.54k | £72.10k | £45.76k | £44.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.18k | £54.55k | £15.82k | £9.38k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 OCTOBER 1988
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN. 2. THE RELIEF OF PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES. 3. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION. 4. EQUALITY OF OPPORTUNITY AND GOOD RACE RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS.
Maes buddion
THE MIDLANDS WITHIN A 50 MILE RADIS OF BIRMINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
497 COVENTRY ROAD
SMALL HEATH
BIRMINGHAM
B10 0JS
- Ffôn:
- 01217667990
- E-bost:
- bwaamina@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window