Hanes ariannol THE COLWICH AND LITTLE HAYWOOD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 700984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.23k £29.23k £26.74k £19.06k £24.13k
Cyfanswm gwariant £15.33k £23.35k £28.74k £14.74k £15.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.00k £20.77k £11.20k N/A N/A