Hanes ariannol GARSTON ANIMAL RESCUE

Rhif yr elusen: 701001
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1559 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £71.82k £183.18k £74.10k £71.25k £100.75k
Cyfanswm gwariant £89.48k £94.19k £93.34k £84.48k £83.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A