Hanes ariannol LLANDEILO YFC (YOUNG FARMERS CLUB)

Rhif yr elusen: 701008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.64k £1.79k £2.20k £8.01k £10.15k
Cyfanswm gwariant £2.18k £2.97k £4.97k £2.65k £5.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A