THE MUSEUM OF HUNTING TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EDUCATING THE PUBLIC IN THE DEVELOPMENT HISTORY AND PRACTISE OF HUNTING IN LEICESTERSHIRE AND THE UK GENERALLY BY ESTABLISHING AND MAINTAINING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT LARGE A MUSEUM OF HUNTING IN MELTON MOWBRAY OR ELSEWHERE IN THE COUNTY OF LEICESTERSHIRE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Ionawr 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Marcia Gibbs | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Andrew David Osborne | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Justine Kennedy Smiley-Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Victoria Alison Wilson Owen | Ymddiriedolwr | 03 October 2014 |
|
|
||||
ELAINE HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALISE CHARLES RICHARD GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £217 | £320 | £323 | £1.03k | £626 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 31 AUGUST 1988
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSE OF EDUCATING THE PUBLIC IN THE DEVELOPMENT, HISTORY AND PRACTICE OF HUNTING IN LEICESTERSHIRE AND THE UK GENERALLY BY ESTABLISHING AND MAINTAINING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT LARGE A MUSEUM OF HUNTNG IN MELTON MOWBRAY OR ELSEWHERE IN THE COUNTY OF LEICESTER.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 Main Street
Seaton
OAKHAM
LE15 9HU
- Ffôn:
- 07796946908
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window