10th Widnes (Hough Green) Scout Group

Rhif yr elusen: 701064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Operate (generally) weekly, term-time Scout and Guiding acivity sections for young people. Organise, and where neccessary raise funds for, regular trips, camps and outdoor activities for the section members. Maintain/improve HQ resources, including equipment, with strict regard for health and safety regulations/requirements.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £174,653
Cyfanswm gwariant: £12,414

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Halton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Mehefin 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • 10TH HOUGH GREEN SCOUT AND GUIDE GROUP (Enw blaenorol)
  • 10TH WIDNES ST MICHAELS CHURCH OF ENGLAND SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jennifer Barrowcliff Mrs Cadeirydd 04 August 2024
Dim ar gofnod
Paul McLoughlin Ymddiriedolwr 10 June 2024
Dim ar gofnod
Julie Maxine Silk Ymddiriedolwr 10 June 2024
Dim ar gofnod
Eliot Cooper Ymddiriedolwr 10 June 2024
Dim ar gofnod
James Barrowcliff Ymddiriedolwr 23 June 2023
Dim ar gofnod
Karen Foggin Ymddiriedolwr 01 April 2014
Dim ar gofnod
MRS SUE ROSBOTTOM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GARY AUSTIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £168.89k £177.14k £182.83k £185.46k £174.65k
Cyfanswm gwariant £9.74k £13.29k £10.24k £22.06k £12.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £16.10k £2.67k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 15 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 14 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 2 NOVEMBER 1988
Gwrthrychau elusennol
FOR THE CHARITABLE PURPOSES OF THE 10TH WIDNES ST MICHAEL'S CHURCH OF ENGLAND SCOUT GROUP.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 27 Mehefin 1989 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 LEA CROSS GROVE
WIDNES
WA8 4FG
Ffôn:
01514205923
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael