Dogfen lywodraethu BROXTOWE BOROUGH PLAY FORUM
Rhif yr elusen: 701072
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 JANUARY 1986 AS AMENDED 18 JUNE 1991, 18 JUNE 1994, 4 JULY 1998 AND 5 JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
THE FORUM WILL AIM TO PROMOTE THE RECREATIONAL AND PLAY NEEDS OF ALL CHILDREN WHO RESIDE IN BROXTOWE HAVING REGARD TO THEIR SOCIAL, PHYSICAL,CULTURAL AND EDUCATIONAL NEEDS AND ABILITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BROXTOWE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.