NUNEATON AND NORTH WARWICKSHIRE EQUESTRIAN CENTRE RIDING FOR THE DISABLED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing horse riding activities for disabled persons.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £30,891 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 10 Chwefror 1989: Cofrestrwyd
- NUNEATON AND NORTH WARWICKSHIRE EQUESTRIAN CENTRE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Louise Gadsby | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Belma Varda Kumar | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Jason Liddle | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
David Alan Wright | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Robert Brindley | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Iain Douglas Ashby | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.93k | £265.23k | £247.45k | £266.97k | £247.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £276.15k | £240.22k | £314.18k | £284.92k | £257.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £99.60k | N/A | £47.40k | £30.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Hydref 2023 | 262 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Hydref 2023 | 262 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Mawrth 2022 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Mawrth 2022 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 DECEMBER 1988. as amended on 23 May 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF DISABLED PERSONS BY THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RIDING AND SPORTING ACTIVITIES SO THAT ALL DISABLED PERSONS WHO WOULD BENEFIT IN THEIR MENTAL AND PHYSICAL HEALTH FROM RIDING AND SPORTING ACTIVITIES SHALL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO DO SO.
Maes buddion
NUNEATON, NORTH WARWICKSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Nuneaton & North Warks Group Riding
Valley Road
Galley Common
NUNEATON
Warwickshire
CV10 9NJ
- Ffôn:
- 02476392397
- E-bost:
- info@nnwec.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window