Hanes ariannol THE CHEPSTOW MALE VOICE CHOIR/COR MEIBION CAS-GWENT

Rhif yr elusen: 701201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.14k £9.37k £11.30k £24.56k £23.11k
Cyfanswm gwariant £21.43k £10.23k £16.49k £22.77k £22.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.50k N/A