Hanes ariannol Burbage Band (Buxton)

Rhif yr elusen: 701257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £28.70k £11.80k £22.21k £13.46k £19.90k
Cyfanswm gwariant £39.40k £6.52k £6.41k £22.10k £19.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £920 £3.00k £17.07k N/A N/A