CYFEILLION CYSGOD Y GAER
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds to buy and maintain a mini bus for the use of the elderly and disable persond in the Corwen area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Sir Ddinbych
Llywodraethu
- 05 Ebrill 1989: Cofrestrwyd
- 30 Medi 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- "CYFEILLION CYSGOD Y GAER" (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2007 | 01/03/2008 | 01/03/2009 | 01/03/2010 | 01/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £241 | £346 | £302 | £9 | £8 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2011 | 31 Awst 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2010 | 12 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2009 | 15 Gorffennaf 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2008 | 24 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 MARCH 1989
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THERELIEF OF THE RESIDENTS OF CYSGOD Y GAER HOME FOR THE ELDERLY, MAES AFALLEN, CORWEN, CLWYD AND OTHER ELDERLY AND HANDICAPPED PERSON RESIDENT IN THE AREABY THE PROVISION OF FACILITIES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL AUTHORITY AND IN PARTICULAR BY THE PURCHASE AND MAINTENANCE OF A MINI-BUS FOR THE USE OF SUCH PERSONS THAT PRIORITY SHALL ALWAYS BE GIVEN TO THE RESIDENTS OF THE HOME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window