Hanes ariannol GLADSTONE'S LIBRARY
Rhif yr elusen: 701399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £1.23m | £1.35m | £657.52k | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.19m | £654.81k | £694.22k | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £289.20k | £188.07k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £501.38k | £378.44k | £1.13m | £339.63k | £245.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £276.35k | £291.99k | £77.48k | £107.48k | £354.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £468.41k | £511.47k | £102.25k | £139.46k | £448.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £73.74k | £46.64k | £34.32k | £70.95k | £59.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £170.66k | £187.99k | £56.07k | £0 | £138.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £900.17k | £1.01m | £584.89k | £601.40k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.81k | £65.16k | £38.11k | £60.48k | £47.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.70k | £5.70k | £2.45k | £5.00k | £6.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.69k | £7.43k | £7.79k | £8.60k | £9.27k | |
|
Gwariant - Arall | £122.72k | £115.39k | £31.81k | £32.34k | £96.32k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.