Dogfen lywodraethu SAVANA
Rhif yr elusen: 701540
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 JULY 1987 AS AMENDED 23 OCTOBER 1987, 12 APRIL 1989, 25 NOVEMBER 1997, 28 NOVEMBER 2000, 1 MARCH 2002, 14 AUGUST 2003 AND 12 MARCH 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE INFORMATION, COUNSELLING AND OTHER SUPPORT SERVICES BY WOMEN TO ANY WOMAN OR GIRL (OR PARTNER, FRIEND OR RELATIVE) WITHIN NORTH STAFFORDSHIRE, SOUTH CHESHIRE AND ITS ENVIRONS WHO HAS BEEN SUBJECT TO ANY DEGREE OF SEXUAL ABUSE, COERCION OR HARASSMENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTH STAFFORDSHIRE, SOUTH CHESHIRE AND ITS ENVIRONS.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.