FRANCES MUERS' TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education by the provision at least every three years of grants to be applied to encourage and develop creative writing by children resident in the counties of North Yorkshire, West Yorkshire, South Yorkshire and Humberside or any part or parts thereof such grants to be determined by the Trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 09 Mai 1989: Cofrestrwyd
- FRANCES MUER'S TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MARTIN FARADAY MUERS | Cadeirydd |
|
||||||
Tony Firth | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Abigail Charlotte Williams | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
JOSEPH MARTIN MUERS | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
ELLA GEORGIANA WHITE | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
ANNE GEORGINA MUERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.49k | £11.22k | £11.75k | £13.52k | £8.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.19k | £10.27k | £15.03k | £12.03k | £12.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 26 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 08 Mehefin 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6 MARCH 1989.AS AMENDED ON 11 MARCH 1996 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROVISION AT LEAST EVERY THREE YEARS OF GRANTS TO DEVELOP CREATIVE WRITING BY CHILDREN RESIDENT IN THE COUNTIES OF NORTH YORKSHIRE, WEST YORKSHIRE, SOUTH YORKSHIRE, AND HUMBERSIDE ANY PART OR PARTS THEREOF SUCH GRANTS TO BE DETERMINED BY THE TRUSTEES IN THE MANNER HEREAFTER STATED.
Maes buddion
SEE OBJECT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 The Drive
Roundhay
Leeds
LS8 1JF
- Ffôn:
- 01133459812
- E-bost:
- billhartley@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window