HORNCASTLE THEATRE COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides dramatic entertainment and drama workshops and activities for children, teenagers and adults.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 10 Mai 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Peter Cooke | Cadeirydd | 26 March 2024 |
|
|
||||
Daniel Barrett | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Dominic James Hinkins | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.49k | £21.48k | £10.14k | £8.69k | £15.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.03k | £19.19k | £4.75k | £7.83k | £18.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 124 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 124 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 11 Mawrth 2024 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 18 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 MAR 1989 AS AMENDED ON 19 MAR 1991 AS AMENDED ON 28 MAR 2018 as amended on 21 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION, PARTICULARLY BY THE PRODUCTION OF DUCATIONAL PLAYS AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LION THEATRE
HORNCASTLE
LN9 5HT
- Ffôn:
- 01507522695
- E-bost:
- chairman@horncastletheatre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window