MERCIA MS THERAPY CENTRE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
It provides a variety of therapies for people with multiple sclerosis & other ailments, children with Autism and cerebral palsy, all within the centre for the people of Coventry & surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Northampton
- Swydd Warwig
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 16 Mai 1989: Cofrestrwyd
- MERCIA FRIENDS OF ARMS LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Kitson | Cadeirydd | 16 March 2022 |
|
|
||||||||||
Claire Louise Allbut | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||||||||
Duncan Partington | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||||||
Laura Barnes | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||||||||
Derek Ridgway | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.35k | £100.74k | £115.29k | £153.87k | £147.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.72k | £113.97k | £105.34k | £159.39k | £140.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Chwefror 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Chwefror 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 MARCH 1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 14 JULY 1993 as amended on 11 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
(1) TO AID AND IMPROVE FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE AREA OF BENEFIT THE CONDITION OF THOSE SUFFERING FROM MULTIPLE SCLEROSIS BY ANY LAWFUL MEANS. (2) TO ASSIST ARMS (MULTIPLE SCLEROSIS RESEARCH) LIMITED IN PROMOTING (WHETHER OR NOT WITHIN THE AREA OF BENEFIT) ALL OR ANY OF ITS OBJECTS.
Maes buddion
COUNTY OF WARWICKSHIRE AND CITY OF COVENTRY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mrs Mary McDermott
8 MACEFIELD CLOSE
ALDERMANS GREEN INDUSTRIAL ESTATE
COVENTRY
CV2 2PJ
- Ffôn:
- 02476611088
- E-bost:
- info@merciamstherapy.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window