Hanes ariannol THE EMMANUEL BAPTIST CHURCH, DUDLEY

Rhif yr elusen: 701579
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £14.52k £14.48k £12.58k £15.01k £14.56k
Cyfanswm gwariant £15.72k £13.64k £13.06k £14.54k £13.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A