Hanes ariannol NEWCASTLE ARTS CENTRE TRUST LTD

Rhif yr elusen: 701598
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £166.10k £92.98k £137.99k £119.10k £185.24k
Cyfanswm gwariant £120.07k £76.28k £110.58k £167.57k £177.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £55.00k £71.48k £42.67k N/A £14.67k