ymddiriedolwyr TELFORD AND DISTRICT LIGHT OPERATIC PLAYERS
Rhif yr elusen: 701613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Kinnon | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Rebecca Hassall | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Phillip John McIver | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Nathaneal Henry Ian Hodgkiss | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Amelia Jane Wildmore-Evans | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Alexander John Madden | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Kristain Walkden | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Amy Sonya Minshall | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Debra Nimmo | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Adele Clarkson | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
SAMANTHA JANE LAMPITT | Ymddiriedolwr | 03 May 2017 |
|
|
||||
Richard James Kee | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.