Ymddiriedolwyr BEWDLEY FESTIVAL LIMITED
Rhif yr elusen: 701629
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILL POTTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nyree Joy Applegarth | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Nicholas Subert | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Rachel Claire Tucker | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Susan Jennifer Humphries | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
John Howard Frost | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
Richard John Mander | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Trevor Price | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
Graham Michael Corner | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
Graham John La-Borde | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.