Ymddiriedolwyr DROITWICH THEATRE AND ARTS CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 701631

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS ANNE LANE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Katie Joy Ingram | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Paul Steele | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Emma Waters | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Carole Hartle | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||
Grace Francesca Duggan | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Graeme Sinclair | Ymddiriedolwr | 15 July 2016 |
|
|
||||
Brian Hooper | Ymddiriedolwr | 10 July 2015 |
|
|
||||
BEN PAUL THOMPSON | Ymddiriedolwr | 30 December 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.