THE BRIAN STRONG TRUST FOR PUDSEY YOUNG PEOPLE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gives grants to young people aged between 16 and 21 for educational, vocational or recreational purposes. Applicants should live, work or attend school in PUdsey, Farsley or Calverley.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 19 Mehefin 1989: Cofrestrwyd
- 23 Medi 2009: Cofrestrwyd
- 16 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 25 Mawrth 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2016 | 01/01/2017 | 01/01/2018 | 01/01/2019 | 01/01/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2019 | 21 Rhagfyr 2020 | 416 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2018 | 08 Tachwedd 2018 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST OF APRIL 1989.
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST PERSONS WHETHER MALE OR FEMALE UNDER THE AGE OF TWENTY-ONE YEARS AS SHALL HAVE BEEN RESIDENT FOR A MINIMUM PERIOD OF SEVEN YEARS IN THE PUDSEY, FARSLEY OR CALVERLEY AREAS OF WEST YORKSHIRE OR WHOSE PARENTS OR GUARDIANS ARE RESIDENT IN THE PUDSEY AREA OR WHO ARE ATTENDING OR HAVE FOR NOT LESS THAN TWO YEARS ESTABLISHMENT IN THE PUDSEY AREA. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 5 OF THE TRUST DEED).
Maes buddion
SEE OBJECT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window