THE CRESWELL HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting for the benefit of the public, the conservation and preservation of the geology, archaeology, ecology and landscape in the Creswell Crags Heritage Area and the surroundings; of taking steps to secure the removal of inappropriate development from the Creswell gorge and at other sites the Trust is seeking to enhance and preserve; to advancing public education and promote research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,474,841
Roddion a chymynroddion | £34.21k | |
Weithgareddau elusennol | £856.40k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £561.71k | |
Buddsoddiadau | £3.39k | |
Arall | £19.13k |
Cyfanswm gwariant:
£1,548,808
Codi arian | £494.57k | |
Weithgareddau elusennol | £1.05m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £494.57k | |
Gwariant elusennol | £1.05m |
Pobl

42 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 19 Mehefin 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Roberts | Cadeirydd | 01 December 2015 |
|
|
||||
Robert John Holder | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Elliott Simmonds | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Peter Milton | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
ANRA KENNEDY | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Dr Kevin Lee Kuykendall | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
DOCTOR CHRISTOPHER ERIC TERRELL-NIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £1.06m | £1.59m | £962.26k | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00m | £973.18k | £1.48m | £1.13m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150.44k | £56.96k | £57.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.11k | £44.45k | £10.63k | £22.67k | £34.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £269.86k | £92.25k | £178.07k | £314.92k | £561.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £715.46k | £918.99k | £1.40m | £624.44k | £856.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £2 | £227 | £3.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £19.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £725.87k | £809.99k | £1.27m | £807.95k | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £279.04k | £163.19k | £207.28k | £323.93k | £494.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.84k | £44.45k | £86.83k | £90.74k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £113.61k | £122.28k | £124.50k | £82.28k | £54.21k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £12.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £218.77k | £275.18k | £500.96k | £280.95k | £322.24k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £241.85k | £257.54k | £292.60k | £199.99k | £206.18k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Rhagfyr 2022 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Rhagfyr 2022 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Rhagfyr 2021 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Rhagfyr 2021 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Chwefror 2021 | 100 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Chwefror 2021 | 100 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7TH FEBRUARY 1989. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03 NOV 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (A) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION AND PRESERVATION OF THE GEOLOGY, ARCHAEOLOGY, ECOLOGY AND LANDSCAPE IN THE CRESWELL CRAGS HERITAGE AREA AND THE SURROUNDINGS (‘THE AREA’); (B) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND PROMOTE RESEARCH RELATING TO THE ARCHAEOLOGICAL SITES IN THE AREA AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF THAT RESEARCH; (C) IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROMOTION OF FACILITIES FOR THE RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF THOSE LIVING, WORKING OR RESORTING TO THE AREA WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
CRESWELL CRAGS HERITAGE AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Creswell Crags Museum
Crags Road
Welbeck
WORKSOP
Nottinghamshire
S80 3LH
- Ffôn:
- 01909720378
- E-bost:
- info@creswell-crags.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window