1ST MAGHULL (ST ANDREWS) SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE INSTRUCTION OF BOYS AND GIRLS OF ALL CLASSES IN THE PRINCIPLES OF THE INTERNATIONAL SCOUT MOVEMENT, AND OF DISCIPLINE, LOYALTY, GOOD CITIZENSHIP AND SOCIAL SKILLS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Sefton
Llywodraethu
- 28 Mehefin 1989: Cofrestrwyd
- FIRST SEFTON EAST SAINT ANDREWS SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN PATERSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
PAUL CLARE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BRIAN DICKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUE CLARE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | 04/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.47k | £17.00k | £31.77k | £31.92k | £27.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.51k | £11.12k | £32.41k | £31.28k | £42.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.50k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2023 | 21 Mai 2024 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2023 | 21 Mai 2024 | 107 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2020 | 09 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2020 | 09 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 04 JAN 1912 AS AMENDED ON 09 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
THE INSTRUCTIONS OF BOYS OF ALL CLASSES IN THE PRINCIPLES OF DISCIPLINE, LOYALTY AND GOOD CITIZENSHIP.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 YORK ROAD
MAGHULL
LIVERPOOL
L31 5NL
- Ffôn:
- 01515318755
- E-bost:
- GSL1STMAGHULL@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window