Hanes ariannol NOOR EL ISLAM MOSQUE

Rhif yr elusen: 701689
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 182 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £86.03k £72.89k £60.31k £97.27k £160.04k
Cyfanswm gwariant £86.85k £66.46k £49.14k £73.47k £89.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A