Hanes ariannol WEST YORKSHIRE NORTH GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 701768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.15k | £58.61k | £30.42k | £37.69k | £42.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.85k | £46.67k | £21.86k | £23.66k | £29.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £22.32k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.