Hanes ariannol TRAINING 2000 LIMITED

Rhif yr elusen: 701770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.75m £6.70m £6.70m £6.86m £6.61m
Cyfanswm gwariant £7.17m £6.63m £6.98m £6.72m £6.82m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £5.89m £5.77m £5.73m £4.63m £3.96m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £132.37k
Incwm o roddion a chymynroddion £706.00k £700.00k £900.83k £843.08k £1.35m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £54.46k £236.79k £62.88k £91.62k £270.84k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £5.77m £5.73m £5.93m £4.99m
Incwm - Gwaddolion £0 £700.00k £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £7.17m £6.63m £6.98m £6.61m £6.71m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £33.50k £35.10k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £106.70k £110.31k