Dogfen lywodraethu TRAINING 2000 LIMITED
Rhif yr elusen: 701770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/05/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/10/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/09/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/02/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 JUL 2017 as amended on 15 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
The objects for which the Company is established are to provide, facilitate and advance the training of persons employed or intending to be employed in industry and/or commerce in the public, private or voluntary sectors.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.