Hanes ariannol NORTON HOUSING AND SUPPORT LTD

Rhif yr elusen: 701800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £955.20k £892.51k £921.54k £1.10m £988.43k
Cyfanswm gwariant £855.02k £894.81k £927.52k £1.00m £1.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £849.71k £149.58k £836.38k £963.14k £803.27k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £25.60k £7.34k £14.81k £15.37k £8.06k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £901.45k £866.66k £879.16k £1.01m £971.06k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.25k £2.39k £354 £381 £0
Incwm - Arall £23.91k £16.12k £27.22k £67.08k £9.31k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £855.02k £893.70k £926.55k £1.00m £1.02m
Gwariant - Ar godi arian £0 £1.11k £965 £2.30k £2.64k
Gwariant - Llywodraethu £5.63k £5.50k £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0