WEST YORKSHIRE POLICE (EMPLOYEES) BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROVIDE FINANCIAL HELP TO WEST YORKSHIRE POLICE STAFF EMPLOYEES AND EX EMPLOYEES WHO ARE CONSIDERED, BY THE TRUSTEES, AS NEEDY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Calderdale
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Kirklees
Llywodraethu
- 31 Awst 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osman Khan | Cadeirydd | 01 May 2024 |
|
|
||||
Roger Estcourt Lomas | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Simone Alexa Stacey | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Deborah Kirrane | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Alec Neil Marsden | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Mark Reeves | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||
Helen Brear | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Martin Jordan | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
JULIE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.58k | £4.05k | £1.97k | £1.02k | £1.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54k | £8.89k | £4.61k | £7.70k | £1.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 FEBRUARY 1989 AS AMENDED 12 JANUARY 1993 AND 21 NOVEMBER 1996 AS AMENDED 05 NOVEMBER 1999 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29 SEP 2016 as amended on 09 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY SHALL BE TO RELIEVE THOSE IN NEED WHO ARE EMPLOYEES, FORMER EMPLOYEES OR UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE CHIEF CONSTABLE OR WHO ARE THEIR DEPENDANTS, WIDOWS, WIDOWERS AND ORPHANS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WYP EMPLOYEES BENEVOLENT FUND
FINANCE DEPARTMENT
P O BOX 9
WAKEFIELD
WEST YORKSHIRE
WF1 3QP
- Ffôn:
- 01924296989
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window